经营范围: 投资管理,实业投资,物业服务,会务服务,保洁服务,商务咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪),机械设备及配件、五金交电、钢材、电子产品、模具、机电设备、建筑材料、服装服饰的销售,室内外装潢及设计,市政公用建设工程施工(凭许可资质经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姜洪建 | -- | |||
姜业淼 | -- |
变更前:无
变更后:苗在芳
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
瓦尔特刀具品牌全球首席执行官兼总裁彼得•维特契克:瓦尔特自信腾飞造辉煌
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
更多 >