经营范围: 塑料制品、五金制品加工、销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钱汉生 | -- | 10万元 | 10万元 | 66.6667% |
陈耀超 | -- | 5万元 | 5万元 | 33.3333% |
变更前:无
变更后:姓名: 杨毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 杨毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 周林林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
Gian Giacomo Ferraris-意大利范思哲集团CEO介绍
来源: 2019-08-29
桑图·范思哲(Santo Versace)-范思哲集团公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >