经营范围: 房地产经纪。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贺文军 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 周宇虹* 执行董事, 2 周宇虹* 经理, 3 王敏 监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:CNPP/买购网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
更多 >