经营范围: 股权投资管理,投资管理,企业管理咨询,投资咨询,财务咨询,商务咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐天之 | -- | |||
卢拥民 | -- | |||
上海虹银股权投资基金管理有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:经营起始期限:2005-03-15 经营结束期限:2111-11-11
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:帅丰官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >