经营范围: 建筑劳务分包,建筑装饰装修工程,建筑科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,机械设备租赁,建筑材料销售。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
俞春 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 吕大龙* 执行董事, 2 吕大龙* 经理, 3 张敏 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >