经营范围: 预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)的批发兼零售,生猪产品、牛羊肉品零售(交易市场内,以上凭许可证经营),食用农产品的销售,第三方物流服务(除运输),电子商务(不得从事增值电信、金融业务),装卸服务,仓储(除危险品),从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
贾兆连 | -- | |||
崔文成 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 陈海乐; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 陈洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 江桂红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 姓名: 金秀礼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 李吉伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 宋荣杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐湖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 姓名: 张侠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 郑温如; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行监事 姓名: 诸玉生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >