经营范围: 项目投资,投资管理及咨询(除经纪),企业资产委托管理(除金融业务)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁在中 | -- | |||
赵想章 | -- | |||
三一集团有限公司 | -- | |||
翟宪 | -- | |||
王佐春 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >