经营范围: 投资管理;创业投资;实业投资;投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(以上咨询不得从事经纪)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑志良 | -- | - | ||
范奕文 | -- | - | ||
李东 | -- | - | ||
王兴慧 | -- | - | ||
童玮艺 | -- | - |
变更前:无
变更后:宓亮;叶庆玲;罗险峰;李荷清;宋继良;郑志良;郑升;黄利超;罗倩怡;严春花;童玮艺;杨春伟;夏坚妹;王兴慧;王长伟;范奕文;周瑾;李东;张伟成;董彦民;陆清磊;施孜颉;高佳颖;伍兴国;徐坚;蔡晓滨;张卫东;吴书明;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
更多 >