经营范围: 生物科技领域内(除食品、药品、血液制品)的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,餐饮企业管理(不含食品生产经营),食用农产品(不含生猪产品)的销售,办公用品、日用百货的批发、零售,健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询),会务服务,展览展示服务,电脑图文设计,商务信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
葛飞阳 | -- | |||
抽查 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:佘小建; 成员:张君兰 ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >