经营范围: 非金属矿产品、钢材、耐火材料购销*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
董志建 | -- | |||
贺晓琴 | -- |
变更前:无
变更后:姓名:付彦辉;职务:董事
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:帅丰官网 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-29
来源:帅丰SANFER官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:微信公众平台 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >