经营范围: 原煤开采(按许可证核定的范围,有效期至2014年4月6日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴金土 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 蒋建明; 股东: 蒋建明, 10万; 陈根水, 40万; 组织机构: 陈根水 职务: 监事; 蒋建明 职务: 执行董事兼总经理;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >