经营范围: 教育信息咨询;兴办实业。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
牛利 | -- | |||
陈予川 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 顾江* 执行董事, 2 顾江* 经理, 3 常智杰 监事
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-29
来源:德维尔Deweie 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >