经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李敬民 | -- | |||
刘耀先 | -- | |||
李敬东 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 夏丽珍; 组织机构: 陈国庆 职务: 监事; 潘建海 职务: 董事; 夏丽珍 职务: 董事长; 袁发良 职务: 监事; 袁法宝 职务: 董事; 袁法森 职务: 监事; 袁关校 职务: 监事; 袁田法 职务: 董事; 詹金潮 职务: 董事; 詹秀芳 职务: 监事会主席;
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:中国烟草网 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:小尾羊官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >