经营范围: 企业管理、商务、文化形象咨询;文化交流策划;托福雅思信息咨询;电教产品设备、智能机器人、教学软件、科普教育产品的销售和推广、劳务派遣(境外除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蔺雪峰 | -- | |||
杜可甚 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 姚晖* 执行董事, 2 姚晖* 经理, 3 李铁男 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
更多 >