经营范围: 文化产业及园区建设;文化交流活动、各类策划活动、文化连锁超市设计的策划;广告业、软件业、各种文化特色创新产业、文化资源数据库、文化产业品牌战略的建设。(以上经营范围中许可经营项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
居传友 | -- | |||
李鹤春 | -- | |||
郭钢 | -- |
变更前:无
变更后:董丰华,001,,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;王浩,001,,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;王滢,001,,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;赵辉,001,,,0.0000,0.0000,0.0000, , ;
来源: 2019-08-28
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >