经营范围: 房地产、矿产品项目、科教项目投资;民间投资;企业投资;农业畜牧投资。(上述经营范围中,属国家法律、行政法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
温朋 | -- | |||
杨宝荣 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:青和平;职务:执行董事兼总经理|姓名:张启华;职务:监事
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:同益TONGYI官 2019-08-27
来源:A.O.史密斯官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:A.O.史密斯官网 2019-08-25
来源:德尔Der官网 2019-08-29
来源:格兰仕Galanz 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >