经营范围: 餐饮管理;组织文化交流活动;企业形象策划;礼仪服务;会务会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郭亮英 | -- | |||
李保栓 | -- | |||
郭克勇 | -- | |||
王琳 | -- |
变更前:无
变更后:餐饮管理;组织文化交流活动;企业形象策划;礼仪服务;会务会展服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >