经营范围: 饮食烹调经营、住宿、温泉洗浴服务
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
何征军 | -- | - | - | 100% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:中粮COFCO官网 2019-08-25
来源:中粮COFCO官网 2019-08-29
来源:中粮COFCO官网 2019-08-28
中粮集团董事长宁高宁入围《财富》“中国最具影响力的50位商界领袖”
来源:中粮COFCO官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-23
更多 >