经营范围: 代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会规定的其它业务(经营保险代理业务许可证有效期至2011年10月27日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨凤才 | -- | 120万 | 120万 | 60% |
金秀芬 | -- | 80万 | 80万 | 40% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 龚睿* 执行董事, 2 杜彬 经理, 3 杨雪程 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >