经营范围: 文化产业投资(具体项目另行申报);文化活动策划、展览展示策划;经济信息咨询、企业管理咨询(不含人才中介服务及其它限制项目);建筑工程的设计、安装、施工;在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营;从事广告业务;从事担保业务(法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营)国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚兵 | -- | |||
傅晓亮 | -- | |||
郭梅君 | -- | |||
马炤 | -- | |||
周妙英 | -- |
变更前:无
变更后:黄大雄(监事) 马继伟(执行(常务)董事) 马继伟(总经理)
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >