经营范围: 电子产品
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 稲田剛; 组织机构: 奥井賢二 职务: 董事; 村上嘉昭 职务: 董事; 稲田剛 职务: 董事长; 林徹郎 职务: 监事; 三浦康弘 职务: 董事; 石井正彦 职务: 董事; 张涛 职务: 董事兼总经理;
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-28
来源:KEFAN科凡官网 2019-08-29
来源:曲美QM官网 2019-08-25
来源:大宝漆Taiho官 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:韩丽HANEX官网 2019-08-29
更多 >