经营范围: 投资管理、投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目)、创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资业务与创业投资管理顾问机构。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏斐 | -- | - | ||
杨建平 | -- | - | ||
林军 | -- | - | ||
张少波 | -- | - | ||
毛宝弟 | -- | - |
变更前:无
变更后:2000.000000
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >