经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含国家专营、专控、专卖商品);物业管理(凭《物业管理资质证书》经营)。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
个人股(由郭谭送等25位村民持有) | -- | |||
集体股(由深圳市龙岗郭尾股份合作公司集体资产管理委 | -- |
变更前:无
变更后:郭晓春(董事长) 郭晓春(总经理) 郭雪梅(监事) 邱伟英(董事) 郭爱娣(监事) 郭文英(董事) 郭丽莹(监事)
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >