经营范围: 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李金龙 | -- | |||
杨振国 | -- | |||
谷博 | -- | |||
杨广丽 | -- | |||
余长江 | -- |
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
Olivier Mauny-莱俪水晶-法国LaliqueLTD行政总裁访谈
来源: 2019-08-24
万志飞-瑞士斯沃琪集团(Swatch Group)中国区副总裁介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
Matthias Breschan-瑞士斯沃琪集团全球总裁介绍
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
蒂芙尼钻戒品牌董事长兼首席执行官迈克尔·科瓦尔斯基:永不过时的经典
来源: 2019-08-29
更多 >