经营范围: 土地开发,商品房经营;自有物业租赁。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
深圳市天健(集团)股份有限公司 | -- |
变更前:无
变更后:赵晓宜(总经理) 李文成(董事) 何云武(董事长) 赵晓宜(董事) 赖德明(董事) 王成美(监事) 林凤羽(董事) 龚克(监事) 彭凌川(监事)
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >