经营范围: 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);自有房产租赁。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
潘伟明 | -- | |||
深圳市沙井万丰股份合作公司 | -- | |||
潘柱球 | -- | |||
深圳市万丰丰利南股份合作公司 | -- | |||
深圳市沙井万丰二合股份合作公司 | -- |
变更前:无
变更后:陈沛其(董事) 潘仁伟(董事) 潘创田(董事) 潘乐民(董事) 潘植波(总经理) 潘进成(董事) 潘锐光(董事) 潘锦洪(监事) 潘强恩(董事) 潘志刚(董事) 潘栋良(董事) 陈玉祥(董事) 潘淦华(监事) 潘水球(董事) 潘泽成(董事) 潘永坚(董事) 潘敏基(董事长) 潘宇齐(董事) 潘柱球(董事) 潘雪英(监事) 潘静辉(董事) 潘水平(董事) 潘旭华(董事)
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:东风官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:腾讯财经 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >