经营范围: 投资兴办实业(具体项目另行审批);计算机软硬件的技术开发,信息咨询(不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
薛丽 | -- | |||
周崇尧 | -- | |||
李文江 | -- | |||
伍京保 | -- | |||
林晓峰 | -- |
变更前:无
变更后:陈健民,董事,选举, ;黄锡光,董事,选举, ;李彪,经理,聘用, ;列海权,董事,选举, ;林江,董事,选举, ;刘伟,董事,选举, ;汪涛,董事,选举, ;吴春志,监事,选举, ;姚永宁,董事,选举, ;叶仙斌,董事,选举, ;易贤忠,董事,选举, ;喻黎黎,监事会主席,选举, ;袁志敏,董事长,选举,是;张琤,监事,选举, ;周新宇,董事,选举, ;
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:福耀官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新浪汽车 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:中自网-新闻频道 2019-08-28
来源:正新CST官网 2019-08-29
更多 >