经营范围: 投资咨询、投资管理、企业管理、企业活动策划; 餐饮管理(不含餐饮服务)、股权投资、受托资产管理;经营电子商务;信息咨询(不含限制项目);计算机软硬件开发;国内贸易。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李素芳 | -- | |||
董知津 | -- | |||
陈惟 | -- | |||
严浩 | -- | |||
郑少芳 | -- |
变更前:无
变更后:2011-06-30
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
更多 >