经营范围: 健康养生管理咨询(不含医疗行为);医药、医疗、保健行业投资,投资顾问,信息咨询。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴鹏飞 | -- | - | ||
谢宏伟 | -- | - | ||
周祥吉 | -- | - | ||
唐海威 | -- | - | ||
徐军 | -- | - |
变更前:无
变更后:徐军(总经理) 王秀(监事) 张新明(董事) 刘晓东(董事长) 徐军(董事) 唐海威(董事) 谢宏伟(董事)
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
更多 >