经营范围: 文化艺术活动策划、企业形象策划;赛事活动策划;展览展示策划、市场营销策划;摄影服务;从事广告业务;礼仪及庆典服务;动漫设计;艺术设计、平面设计、装潢设计;舞台道具服装、影视器材的租赁与销售;网络技术开发;国内贸易。^
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王勇 | -- | |||
司马宁 | -- |
变更前:无
变更后:执行董事,康芜茗,1975-08-18;监事,尹利秋,1973-09-25;
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >