经营范围: 清洁能源技术开发及项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
安顺集团有限公司 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 徐卫华* 董事长, 2 蔡敏 董事, 3 钱强 董事, 4 徐卫华* 经理, 5 江建兵 监事
来源:长虹公司网站 2019-08-26
来源:Angel安吉尔官 2019-08-26
来源:长虹公司网站 2019-08-27
来源:格力GREE官网 2019-08-29
来源:格力GREE官网 2019-08-26
来源:金舵JINDUO官 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:格力GREE官网 2019-08-29
更多 >