经营范围: 教育咨询;组织文化艺术交流活动(演出除外);企业形象策划;技术开发;企业管理咨询;企业管理;销售(含网上销售)文化用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
司振兴 | -- | 100万元 | -- | 100% |
变更前:无
变更后:王天明
变更前:无
变更后:姓名:王天明,职位:执行董事;姓名:孙凤彪,职位:经理;姓名:司昌江,职位:监事
变更前:无
变更后:王晓惠
变更前:无
变更后:姓名:王晓惠,职位:执行董事;姓名:王艳,职位:经理;姓名:司昌江,职位:监事
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:腾达-定江官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信公众平台 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:永安竹业 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >