经营范围: 生产、销售:水泥予制构件;销售:水泥、钢材***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚振荣 | -- | |||
汤兴文 | -- | |||
崔宪伟 | -- | |||
张恩州 | -- | |||
王沮林 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 杨安; 股东: 黄建明, 10万; 张冬冬, 20万; 杨安, 70万; 组织机构: 黄建明 职务: 监事; 杨安 职务: 执行董事兼总经理;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:金帝Kinde官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金帝Kinde官网 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
更多 >