经营范围: 教育信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘玉荣 | -- | - |
变更前:无
变更后:旷建兵,李波,李峰,李强,李勇,易向军,张成燕,
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:新标官网 2019-08-27
来源:新标官网 2019-08-28
来源:新标官网 2019-08-28
更多 >