经营范围: (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商品批发与零售;商务服务业;房地产业;环境治理业;环境保护监测;房屋建筑业;建筑安装业;科技推广和应用服务业;农作物种植;畜牧业;林木种植;软件和信息技术服务业。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈枭 | -- | |||
何席丞 | -- | |||
刘伟 | -- | |||
王腾蛟 | -- |
变更前:无
变更后:3999-01-01
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >