经营范围: (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资;投资咨询服务;企业形象策划服务;企业管理咨询服务;策划创意服务;进出口业;商品批发与零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾俊霞 | -- | |||
邓小容 | -- | |||
朱桂先 | -- | |||
张四旺 | -- | |||
石光丽 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-20
来源: 2019-08-29
更多 >