经营范围: 餐饮管理服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
廖其光 | -- |
变更前:无
变更后:|姓名:廖超;职务:总经理|姓名:熊正平;职务:监事
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-25
法兰尼2016年年终策划(五)展望2017 一群人一条心一辈子一件事
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >