经营范围: (以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)餐饮企业管理;物业管理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
程贵光 | -- | |||
黄竞 | -- | |||
何云海 | -- | |||
四川省人民政府玉沙宾馆 | -- | |||
符政宪 | -- |
变更前:无
变更后:一般经营项目:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)餐饮企业管理;物业管理。
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-24
更多 >