经营范围: 生产、销售:调味品、发酵制品(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门许可后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑绪权 | -- | |||
崔明英 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 谢以明* 董事长, 2 马月皎 董事, 3 王川 董事, 4 阮晓彤 董事, 5 展长凤 董事, 6 马月皎 经理, 7 杨晶晶 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-28
更多 >