经营范围: 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):旅游项目投资;农业服务业;机械设备租赁;环境治理。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁霄 | -- | |||
陈新宇 | -- | |||
罗劲松 | -- | |||
张艾琳 | -- | |||
邱福容 | -- |
变更前:无
变更后:陈新宇;梁霄;罗劲松;邱福容;张艾琳;
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >