经营范围: 农业、林业技术开发及推广服务,食(药)用菌种植技术研发,自营商品的进出口贸易,食用菌、花卉、苗木的种植、销售,农副产品初加工及销售,工艺品、家具的加工、销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张潇潇 | -- | |||
曾潇 | -- | |||
杨树 | -- | |||
张潇潇 | -- |
变更前:无
变更后:广州市天河区棠德南路8号805
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >