经营范围: 生活用纸纸制品的加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
蒋兴林 | -- | |||
蒋兴良 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 丁勤富* 董事长, 2 赵勇 董事, 3 周自大 董事, 4 陈欢 董事, 5 朱立平 董事, 6 丁勤富* 经理, 7 王星辰 监事会主席, 8 江月芬 监事, 9 孙泉 监事
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >