经营范围: 批发、零售、加工、收购、储备:粮食、食油(国家政策许可的)。(粮食收购许可证有效期至2017年10月15日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘惠蓉 | -- | |||
袁世亨 | -- | |||
刘全安 | -- | |||
吴家财 | -- | |||
邓雪芬 | -- |
变更前:无
变更后:800.0000
来源:科大官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:科大官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:科大官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-21
更多 >