经营范围: 商务服务业(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄鹏程 | -- | |||
崔志丹 | -- |
变更前:无
变更后:崔志丹;黄鹏程;
来源:隆力奇官网 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:OUR奥华官网 2019-08-27
来源:新华网 2019-08-28
来源:OUR奥华官网 2019-08-29
Ports 1961携手Christopher Makos举办全球摄
来源:宝姿PORTS官网 2019-08-21
更多 >