经营范围: 建筑智能化系统工程设计与施工;安防系统集成;安防产品、电子产品、计算机网络产品、光电产品开发与销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张世珍 | -- | |||
曾怀国 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 李艾东* 董事长, 2 李亚冬 董事, 3 韩绪望 董事, 4 李艾东* 经理, 5 程永卓 监事, 6 高颖 监事
来源:经济网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:电动车商情网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >