经营范围: 项目投资及咨询;投资管理;计算机软硬件开发与销售;销售:建材、钢材、水泥、机械设备、电线电缆、五金交电、工程机械及配件、通信器材、电子元件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘元玲 | -- | |||
焦恒 | -- | |||
范正荣 | -- | |||
何锐 | -- | |||
徐红 | -- |
变更前:无
变更后:代办货物运输手续;代办仓储手续服务;物流信息咨询;企业管理咨询;研究、开发、销售:电子计算机及配件;批发和零售贸易(不含危险化学品)。
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
何艾伦(Alan Hardy)-李宁全球创意中心(GIC)设计总监介绍
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >