经营范围: 汽车租赁;提供驾驶员劳务服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
谢勇 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 蒋磊; 组织机构: 方园 职务: 监事; 蒋磊 职务: 执行董事兼总经理;
来源:福建奋安官网 2019-08-27
来源:福建奋安官网 2019-08-24
来源:福建奋安官网 2019-08-24
来源:福建奋安官网 2019-08-25
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:福建奋安官网 2019-08-29
来源:美多Medal官网 2019-08-28
来源:美多Medal官网 2019-08-29
更多 >