经营范围: 教育咨询(不含出国留学咨询和中介服务);社会经济咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
钱梅 | -- | |||
马剑萍 | -- | |||
谌寒冰 | -- | |||
杨刚 | -- | |||
王荣 | -- |
变更前:无
变更后:姓名: 蒋国虎; 出资额: 775; 百 ...
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
更多 >