经营范围: 建筑劳务分包;企业管理服务。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李邦前 | -- | |||
杨龙 | -- | |||
祝全均 | -- | |||
吴德礼 | -- |
变更前:无
变更后:李邦前;吴德礼;杨龙;祝全均;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >