经营范围: 一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):投资与资产管理;房地产开发经营;物业管理;非融资性担保;社会经济咨询。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王小瑜 | -- | |||
李玮 | -- |
变更前:无
变更后:蔡爱兰,001,,货币,18.0000,6.0000,4.0000,2015-12-31, ;蒋红玲,001,,货币,12.0000,4.0000,0.0000,2015-12-31, ;刘霆,001,,货币,255.0000,85.0000,76.0000,2015-12-31, ;王瑞玲,001,,货币,15.0000,5.0000,15.0000,2015-12-31, ;
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >